ymddiriedolwyr FAIR CREDIT CHARITY LTD
Rhif yr elusen: 1161809
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (52 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Levitt | Cadeirydd | 06 May 2015 |
|
|
||||
Harold Talbot-Tomlinson | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Joanne Fleming | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Robbie Maverick | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Jonathan Moore | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|||||
Jill Bonehill | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||
Alan Dodds | Ymddiriedolwr | 08 October 2015 |
|
|
||||
LINDSAY VIVYAN MELVIN | Ymddiriedolwr | 23 August 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.