ymddiriedolwyr HOPE FOR CHILDREN
Rhif yr elusen: 1161729
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELEN MCMILLAN | Cadeirydd | 19 May 2015 |
|
|
||||
Zeta Sear | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
DIPAKBA MANUBHA JETHWA | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Tekeste Ghebray Tekie | Ymddiriedolwr | 31 August 2021 |
|
|
||||
Julian Morgan Skeens | Ymddiriedolwr | 21 April 2020 |
|
|
||||
Jenny Phillips | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
||||
Adrian May | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
||||
Emilie Giles | Ymddiriedolwr | 05 December 2017 |
|
|
||||
Iain Smith | Ymddiriedolwr | 20 May 2017 |
|
|
||||
Amanda Neylon | Ymddiriedolwr | 20 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.