ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ST PETERS AND PAUL’S CHURCH, WATER ORTON
Rhif yr elusen: 1162288
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev PAUL BUDWORTH TULLETT | Cadeirydd | 01 February 2013 |
|
|||||
Maxine Cherill | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|||||
Kayla Norman | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|||||
Jayne Gough | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|||||
Simon Parkes | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|||||
Andrew Stockton | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|||||
Stephen Record | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
olwyn Powell | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|||||
Peter Hyde | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Kimberley Smith | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Rebecca Curry | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|||||
Martin Curry | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|||||
BEATRICE MARY TWIGG | Ymddiriedolwr | 04 April 2017 |
|
|
||||
ANTHONY BRIAN ROBERTS | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|||||
Deborah Perks | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.