Hanes ariannol CITY OF BIRMINGHAM SYMPHONY ORCHESTRA
Rhif yr elusen: 506276
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.84m | £10.45m | £6.88m | £9.27m | £9.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.83m | £10.90m | £6.26m | £9.63m | £11.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.84m | £2.91m | £5.44m | £4.16m | £2.84m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.52m | £4.77m | £6.65m | £6.66m | £5.32m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.10m | £4.50m | £197.00k | £2.61m | £4.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £44.85k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.00k | £3.00k | £2.00k | £0 | £1.53k | |
|
Incwm - Arall | £1.22m | £1.18m | £34.00k | £7.00k | £210 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £120.00k | £152.00k | £42.00k | £95.13k | £166.20k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.37m | £10.42m | £5.97m | £9.35m | £11.36m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £461.00k | £478.00k | £291.00k | £284.00k | £410.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £271.00k | £221.00k | £169.00k | £256.00k | £293.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.