ymddiriedolwyr FRIENDS FOR LIFE BEDFORDSHIRE
Rhif yr elusen: 1165730
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sangeetha Nanda Kumar | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Harjinder Singh Gosal | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|||||
Suneil Shashikant Khandke | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Michael Ames Ridley | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Nafiz Hasnat | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Sarah Judith Walker | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Helen Wheatley | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Theresa Harrington | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
Keyur Bhatt | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.