ymddiriedolwyr STUART CROFT FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1163676
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY THOMAS | Cadeirydd | 22 June 2017 |
|
|
||||
Gillian Fox | Ymddiriedolwr | 15 November 2019 |
|
|
||||
Sarah Jones | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
SUSAN JONES | Ymddiriedolwr | 25 September 2017 |
|
|||||
GILANE KAMAL KAMEL TAWADROS | Ymddiriedolwr | 21 September 2015 |
|
|||||
Dr STEVEN EASTWOOD | Ymddiriedolwr | 21 September 2015 |
|
|
||||
EMMA MARGARET BENNETT | Ymddiriedolwr | 21 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.