ymddiriedolwyr LONGLEIGH FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1169016
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Winterburn | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
David Ripley | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Fiona Smith | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
James Holton | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Fiona Jane Ellison BSc | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Heather Bowman | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
John Richard Mclean Weguelin | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Anne Elizabeth Dokov | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|||||
Ron Williamson | Ymddiriedolwr | 15 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.