Hanes ariannol MANCHESTER HIGH SCHOOL FOR GIRLS
Rhif yr elusen: 1164323
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.91m | £11.09m | £11.65m | £12.11m | £12.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.71m | £10.60m | £10.96m | £11.78m | £13.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £151.63k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £20.92k | £6.52k | £10.36k | £34.70k | £60.89k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £81.17k | £67.57k | £40.74k | £96.48k | £104.17k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.78m | £10.84m | £11.45m | £11.94m | £12.51m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.81k | £9.06k | £7.82k | £8.01k | £70.44k | |
|
Incwm - Arall | £20.57k | £168.25k | £139.69k | £27.31k | £28.41k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £10.00k | £25.00k | £17.77k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.57m | £10.47m | £10.82m | £11.62m | £13.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £75.94k | £66.79k | £86.87k | £93.74k | £116.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.12k | £14.57k | £14.22k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £248.26k | £174.13k | £422.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £62.83k | £54.45k | £57.04k | £63.28k | £36.43k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.