Hanes ariannol THE ALFRED GILLETT TRUST
Rhif yr elusen: 1165528
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £553.83k | £724.44k | £1.09m | £4.67m | £2.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £566.77k | £656.11k | £634.77k | £645.89k | £945.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £32.00k | £25.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £407.23k | £621.53k | £121.21k | £4.28m | £2.25m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.93k | £6.75k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.89k | £1.12k | £53.06k | £309.76k | £419.86k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £133.77k | £95.04k | £58.51k | £80.57k | £169.31k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £854.90k | £0 | £818 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £564.57k | £654.15k | £574.40k | £595.72k | £884.65k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.20k | £1.96k | £60.36k | £50.17k | £60.88k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.49k | £88.72k | £6.46k | £6.21k | £357.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.