Hanes ariannol BOLLINGTON LEISURE CENTRE
Rhif yr elusen: 506553
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2009 | 30/06/2010 | 30/06/2011 | 30/06/2012 | 30/06/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £708.49k | £692.17k | £702.73k | £801.59k | £874.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £688.22k | £702.38k | £727.74k | £735.62k | £797.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £260 | £1.65k | £1.70k | £2.56k | £31.68k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £796.20k | £839.14k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £704.50k | £684.73k | £701.21k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.72k | £5.79k | £1.81k | £2.83k | £3.33k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £674.87k | £674.86k | £702.02k | £3.45k | £5.50k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.20k | £4.20k | £4.70k | £4.80k | £6.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £9.15k | £23.32k | £4.16k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.