ymddiriedolwyr ESSEX BOYS AND GIRLS CLUBS
Rhif yr elusen: 1163658
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J P DOUGLAS-HUGHES | Cadeirydd | 01 May 1989 |
|
|||||
Ronald Charles Mills | Ymddiriedolwr | 19 May 2023 |
|
|
||||
Lee Blissett | Ymddiriedolwr | 14 May 2020 |
|
|
||||
Julie Ann Rogers | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|
||||
DAVID SPRINGETT | Ymddiriedolwr | 20 May 2016 |
|
|
||||
PETER DRUMMOND | Ymddiriedolwr | 09 September 1997 |
|
|
||||
GRAHAM MIDDLETON FCA | Ymddiriedolwr | 01 May 1990 |
|
|
||||
MIKE DYER | Ymddiriedolwr | 01 May 1989 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.