ymddiriedolwyr THE FRONTLINE ORGANISATION
Rhif yr elusen: 1163194
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christin Owings | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Brigitte Jordaan | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
John Shield | Ymddiriedolwr | 24 October 2023 |
|
|||||
Theresa Jacob | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Lord Anthony William Hall of Birkenhead | Ymddiriedolwr | 04 January 2022 |
|
|
||||
Susan Macmillan | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||
Timothy John Aldridge | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
Jeremy Newman | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|||||
Jacob Rosenzweig | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|
||||
Oliver Gayle | Ymddiriedolwr | 22 May 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.