ymddiriedolwyr EMMANUEL CHURCH OXFORD
Rhif yr elusen: 1164734
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Ruth Elizabeth Edwards | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Yvonne Mwende Kinyanjui | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Daniel Colin Farley | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Tim Brown | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
MATTHEW SAMUEL PARTRIDGE | Ymddiriedolwr | 17 June 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.