ymddiriedolwyr FOUNDATION OF ANN POWTRELL
Rhif yr elusen: 506638
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Barber | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||||||
June Thornton | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
|||||||||
Robert Flatley | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||||||
Barbara Brown | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|
||||||||
Christopher Hartshorn | Ymddiriedolwr | 09 September 2013 |
|
|
||||||||
JANET MARY HAYES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
CAROL ANN HART | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
LINDA WEBSTER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.