ymddiriedolwyr DIGSWELL PLACE GROUP RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1163233
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Clarke | Cadeirydd | 09 December 2016 |
|
|
||||
Sarah Southern | Ymddiriedolwr | 06 January 2023 |
|
|
||||
Carol Redgment | Ymddiriedolwr | 20 December 2018 |
|
|
||||
Tom Gough | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||
Annette Ponniah | Ymddiriedolwr | 15 February 2018 |
|
|
||||
BRIDGET JOHNSTONE | Ymddiriedolwr | 20 August 2015 |
|
|
||||
JENNIFER REDFORD | Ymddiriedolwr | 09 May 2006 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.