Hanes ariannol MAKE A DIFFERENCE ENTERTAINMENT
Rhif yr elusen: 1166076
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2017 | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.56k | £61.64k | £49.14k | £25.17k | £36.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £62.85k | £67.39k | £52.42k | £28.35k | £37.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £13.28k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.