Hanes ariannol AFRINSPIRE
Rhif yr elusen: 1163774
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £499.85k | £560.34k | £555.18k | £559.22k | £621.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £523.50k | £529.63k | £508.28k | £597.57k | £620.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £559.92k | £0 | £558.66k | £621.18k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £387 | £0 | £0 | £90 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £200 | £550 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £26 | £3 | £11 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £554.98k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £529.45k | £508.18k | £597.57k | £620.18k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £177 | £100 | £0 | £426 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £3.68k | £13.35k | £953 | £3.54k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £441.99k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.