ymddiriedolwyr OSPREYS IN THE COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1169850
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janey Wise | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Nuria Zolle | Ymddiriedolwr | 09 April 2022 |
|
|||||
Kate Victoria Evans | Ymddiriedolwr | 30 May 2020 |
|
|
||||
Martyn Waygood | Ymddiriedolwr | 22 November 2019 |
|
|
||||
Judith James | Ymddiriedolwr | 23 November 2017 |
|
|
||||
Robyn Lock | Ymddiriedolwr | 23 November 2017 |
|
|
||||
Andrew Millward | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
||||
KARL ALBERT NAPIERALLA | Ymddiriedolwr | 26 June 2015 |
|
|
||||
CHRISTOPHER RICHARDS | Ymddiriedolwr | 07 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.