ymddiriedolwyr KENILWORTH & DISTRICT AGRICULTURAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1164842
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradley Weetman | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||||
Gordon John Gatward | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||||
Richard Abbey | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|||||||
Ian Beaty | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||||
Edward John Hunt | Ymddiriedolwr | 04 December 2021 |
|
|
||||||
Guy Minshull | Ymddiriedolwr | 04 December 2021 |
|
|
||||||
DAVID STUART DEGGE LODDER | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|||||||
Alex James Watton | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||||
CYNTHIA JOY MOLD | Ymddiriedolwr | 10 December 2011 |
|
|
||||||
CHARLIE WEETMAN | Ymddiriedolwr | 10 December 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.