Hanes ariannol JUST LIKE US
Rhif yr elusen: 1165194
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £345.74k | £207.26k | £545.51k | £653.02k | £1.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £213.26k | £210.89k | £463.83k | £600.64k | £1.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £537.60k | £533.54k | £854.05k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £7.91k | £28.78k | £83.90k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £90.10k | £168.58k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £606 | £5.81k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £410.68k | £487.57k | £870.40k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £53.15k | £113.06k | £212.35k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £9.02k | £12.78k | £24.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.