ymddiriedolwyr EPWORTH OLD RECTORY (OPERATIONS)
Rhif yr elusen: 1165387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAH JANE FRISWELL | Cadeirydd | 01 January 2018 |
|
|
||||||||
Rev Vicki Atkinson | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||||||
Kate CLOSE BA PGCE | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||||
OWEN ROBERTS BA | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||||||
Dr John Lambert | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|||||||||
ANGELA JANE CRESWICK | Ymddiriedolwr | 12 December 2017 |
|
|
||||||||
REV STUART GUNSON BSC | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
||||||||
JOHN PURDY | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.