Hanes ariannol JONI'S ARMY
Rhif yr elusen: 1167774
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £61.92k | £59.73k | £27.67k | £514 | £31.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £75.63k | £36.22k | £48.07k | £3.64k | £38.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.