ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST NICHOLAS ALCESTER WARWICKSHIRE
Rhif yr elusen: 1164101
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florence Ann Wright | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Jennifer Marie Hopkins | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Sally Jane Bayley | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Rev Stephen Alexander Kelly | Ymddiriedolwr | 21 December 2022 |
|
|
||||
Rev Daniel James Corlett | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Peter Charles Tugwell | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Rev Katie Louise Cross | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|||||
Christopher George Wright | Ymddiriedolwr | 19 August 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Jane Humphrey | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|
||||
Mary Elizabeth Titterington | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||
Brian Neville Titterington | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||
ANDREW DEEKS | Ymddiriedolwr | 13 April 2016 |
|
|
||||
Michael John Newey | Ymddiriedolwr | 15 April 2015 |
|
|
||||
JULIE LINDSAY | Ymddiriedolwr | 14 April 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.