Hanes ariannol ASSOCIATION FOR THE GLOBAL ADVANCEMENT OF ENT SURGERY AND HEAD AND NECK CANCER RESEARCH
Rhif yr elusen: 1165453
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (35 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 24/07/2019 | 24/07/2020 | 24/07/2021 | 24/07/2022 | 24/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.58k | £12.50k | £6.79k | £3.76k | £1.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.40k | £11.58k | £344 | £5.15k | £6.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.