Hanes ariannol THE SANDYS TRUST
Rhif yr elusen: 1168357
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.70m | £66.50k | £0 | £177.40k | £4.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £182.51k | £164.51k | £8.07k | £350.96k | £36.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.72m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.28k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £973.73k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.72m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.05k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £173.47k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £173.47k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.