ymddiriedolwyr THE CREATIVE DIMENSION TRUST
Rhif yr elusen: 1166443
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANDRA SMITH | Ymddiriedolwr | 28 October 2021 |
|
|||||
Fiona Rushton | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|
||||
SIMON COSTIN | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|
||||
MR Ben Moorhead | Ymddiriedolwr | 14 February 2018 |
|
|
||||
Peter Eisenhardt | Ymddiriedolwr | 10 April 2016 |
|
|
||||
ANDREW EDWARDS | Ymddiriedolwr | 13 November 2015 |
|
|
||||
TIMOTHY GREGSON | Ymddiriedolwr | 13 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.