Hanes ariannol ACTION TOGETHER CIO
Rhif yr elusen: 1165512
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.27m | £3.63m | £4.75m | £6.91m | £6.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.36m | £2.97m | £4.01m | £6.07m | £6.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £309.85k | £846.28k | £692.24k | £899.39k | £1.17m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.09m | £869.28k | £1.69m | £2.70m | £2.36m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.13m | £3.58m | £4.69m | £6.83m | £6.41m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.86k | £12.67k | £6.76k | £5.60k | £41.37k | |
|
Incwm - Arall | £127.69k | £38.48k | £55.87k | £77.51k | £69.52k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.36m | £2.97m | £4.01m | £6.07m | £6.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £26.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.81k | £6.72k | £541.71k | £523.79k | £7.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.30m | £0 | £0 | £0 | £2.04m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.08k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.