ymddiriedolwyr ACTION TOGETHER CIO
Rhif yr elusen: 1165512
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS CAMILLA GUERECA | Cadeirydd | 10 February 2016 |
|
|
||||
Mina Patel | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Naila Akhter | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
JAVED REHMAN | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|||||
Andrew Wiggans | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||
ANNE PARKES | Ymddiriedolwr | 08 February 2018 |
|
|
||||
JONATHAN RICHARD YATES | Ymddiriedolwr | 10 February 2016 |
|
|
||||
Adrian Ball | Ymddiriedolwr | 10 February 2016 |
|
|||||
JOHN KENNETH MELLOR | Ymddiriedolwr | 10 February 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.