ymddiriedolwyr THE CROMWELL MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 1166233
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER JOHNSON | Cadeirydd | 29 March 2016 |
|
|
||||
Paul Nicholas Lay | Ymddiriedolwr | 27 September 2019 |
|
|
||||
Nicola Ashley Clarke | Ymddiriedolwr | 27 September 2019 |
|
|
||||
Charles William Nixon | Ymddiriedolwr | 26 January 2018 |
|
|
||||
Angela Mary White Horan | Ymddiriedolwr | 27 October 2017 |
|
|
||||
Iain Straith | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
WILLIAM MACKENZIE MCVEY | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
|
||||
William Mackenzie McVey | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
|||||
Councillor Sarah Anne Gifford | Ymddiriedolwr | 05 April 2016 |
|
|
||||
CAMILLA NICHOL | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
JONATHAN DJANOGLY | Ymddiriedolwr | 29 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.