Hanes ariannol THE AITKEN FAMILY CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1168153
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 16/02/2019 | 16/02/2020 | 16/02/2021 | 16/02/2022 | 16/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £182.97k | £235.68k | £811.42k | £203.78k | £54.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £168.32k | £218.86k | £910.05k | £202.68k | £299.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £500.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £500.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £39.36k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £772.06k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £881.92k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £28.13k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £1.92k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £880.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £28.13k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.