Hanes ariannol DUDLEY AND WEST MIDLANDS ZOOLOGICAL SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 507221
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.87m | £4.21m | £6.07m | £5.83m | £5.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.60m | £4.11m | £4.39m | £5.43m | £5.89m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £150.00k | £453.00k | £1.17m | £217.42k | £194.58k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £192.24k | £956.89k | £1.28m | £295.80k | £257.91k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.37m | £737.73k | £1.19m | £1.68m | £1.66m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.29m | £2.51m | £3.60m | £3.83m | £3.93m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.24k | £5.95k | £1.28k | £23.15k | £94.18k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £56.58k | £111.88k | £2.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.40m | £3.35m | £3.35m | £4.06m | £4.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.20m | £753.34k | £1.03m | £1.37m | £1.46m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £97.77k | £100.61k | £109.96k | £112.23k | £114.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.