ymddiriedolwyr WANSTEAD WI
Rhif yr elusen: 1165503
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sylvia Murphy | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|
||||
Claire Thorogood | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Patricia Whiteside | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|||||
Nicola Hayes | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Denise Janet Hitchens | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Pamela Morgan | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Angela Kane | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
MAGGIE WIDDECOMBE | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|
||||
GLADYS SHUCKARD ROWE | Ymddiriedolwr | 02 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.