ymddiriedolwyr THE CAPTAIN COOK BIRTHPLACE TRUST
Rhif yr elusen: 507317
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Francis Peagam | Cadeirydd | 12 December 2018 |
|
|||||
Phillipa Storey | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Jason McConnell | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Stephen Hill | Ymddiriedolwr | 04 August 2022 |
|
|
||||
David Branson | Ymddiriedolwr | 08 November 2019 |
|
|
||||
ROBERT ANDREW NICHOLS | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
||||
David Coupe | Ymddiriedolwr | 27 February 2018 |
|
|
||||
Dr Brian Albrecht Dr | Ymddiriedolwr | 27 February 2018 |
|
|
||||
Sylvia Ross | Ymddiriedolwr | 26 February 2018 |
|
|||||
DOROTHY DAVISON | Ymddiriedolwr | 01 January 2011 |
|
|||||
Tom Mawston | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.