Hanes ariannol FEED THE MINDS
Rhif yr elusen: 1165603
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £789.73k | £783.14k | £957.72k | £775.45k | £693.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £780.84k | £885.26k | £911.54k | £793.74k | £716.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.95k | £84.27k | £264.58k | £27.03k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £318.49k | £184.03k | £132.98k | £170.78k | £146.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £423.75k | £567.02k | £811.41k | £591.04k | £547.04k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13 | £8 | £1 | £3 | £109 | |
|
Incwm - Arall | £47.47k | £32.08k | £13.33k | £13.63k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £100.22k | £10.50k | £6.50k | £62.78k | £72.20k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £569.10k | £720.29k | £749.97k | £656.91k | £610.82k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £211.74k | £164.98k | £161.58k | £136.84k | £105.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.61k | £31.64k | £27.76k | £28.41k | £28.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £72.21k | £216.48k | £330.74k | £221.40k | £185.82k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.