Hanes ariannol AGE UK CAMBRIDGESHIRE AND PETERBOROUGH
Rhif yr elusen: 1165856
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.84m | £2.03m | £2.32m | £2.26m | £1.98m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.93m | £1.98m | £1.90m | £2.12m | £2.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.07m | £1.24m | £634.03k | £881.41k | £1.14m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £43.35k | £60.38k | £120.99k | £415.25k | £58.60k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £40.54k | £36.90k | £136.95k | £63.55k | £30.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £118.39k | £53.78k | £27 | £2.83k | £1.58k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.59m | £1.88m | £2.14m | £2.17m | £1.86m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.00k | £4.58k | £3.64k | £2.91k | £6.19k | |
|
Incwm - Arall | £93.26k | £53.62k | £38.45k | £22.47k | £87.64k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £2.82k | £0 | £21.20k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.90m | £1.95m | £1.90m | £2.12m | £2.19m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £33.09k | £27.58k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.97k | £0 | £20.70k | £57.01k | £39.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.