ymddiriedolwyr FRESH HOPE
Rhif yr elusen: 1166877
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID PHILIP LYNCH | Cadeirydd | 03 May 2016 |
|
|||||
Stephen Harris | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Jonathan Taylor | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Debbie Heusch | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Sue Mclean | Ymddiriedolwr | 14 July 2017 |
|
|
||||
Anthony Frank Solomon | Ymddiriedolwr | 03 May 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.