ymddiriedolwyr HEALTH CARE SUPPLY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1170161
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Roscrow | Cadeirydd | 29 November 2017 |
|
|
||||
Faye Robinson | Ymddiriedolwr | 24 August 2022 |
|
|
||||
SIMON WALSH | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|||||
Robert George Waddell | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
||||
Wesley Hall | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|
||||
PROFESSOR NEIL DUNCAN EATON FCIPS | Ymddiriedolwr | 29 November 2017 |
|
|||||
Ian Michael Turner | Ymddiriedolwr | 29 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.