Dogfen lywodraethu FRIENDS OF THE LEAMINGTON ART GALLERY
Rhif yr elusen: 507459
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 JANUARY 1967 AS AMENDED 6TH APRIL 1979, 18 APRIL 1980 AND 15 APRIL 2004 AS AMENDED ON 20 OCT 2005 AS AMENDED ON 21 APR 2011 AS AMENDED ON 18 APR 2011
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY PROMOTION, SUPPORT, ASSISTANCE OR IMPROVEMENT OF LEAMINGTON ART GALLERY THROUGH THE ACTIVITIES OF A GROUP OF FRIENDS (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2 OF CONSTITUTION).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.