ymddiriedolwyr MUSIC FOR MY MIND
Rhif yr elusen: 1167246
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Keith Paul William James McAdam | Cadeirydd | 20 May 2016 |
|
|
||||||||
Helen Greatorex | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||||||
Alicia Dyer Beckford | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||||||
Lionel Colin Wallace | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||||||
Ian Bullock | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|||||||||
Lady Arabella Chandos | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|||||||||
Professor Sir Nicholas Black | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||||||
Roberto Neri | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|
||||||||
NICHOLAS CRAIG | Ymddiriedolwr | 20 May 2016 |
|
|
||||||||
TIMOTHY HOWARD CLARK | Ymddiriedolwr | 20 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.