ymddiriedolwyr HOUNSLOW MUSIC SERVICE
Rhif yr elusen: 1165778
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Baruch Meyer | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Councillor Lily Bath | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
David Frederick Swiffen Rogers | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|||||
Dr Prabhjot Kaur Basra | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
Thomas George Francis Sylvester | Ymddiriedolwr | 10 August 2020 |
|
|
||||
Clare Paddi Salters | Ymddiriedolwr | 02 October 2019 |
|
|||||
Christopher Hill | Ymddiriedolwr | 10 May 2016 |
|
|
||||
STEVEN JOHN SHOTTON B.A | Ymddiriedolwr | 19 January 2016 |
|
|
||||
OONAGH MARY BARRY | Ymddiriedolwr | 19 January 2016 |
|
|
||||
Charles Rupert Cautley Holderness | Ymddiriedolwr | 19 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.