ymddiriedolwyr BOUNDARY PARK SPORTS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1167578
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL ANDREW COSTELLO | Cadeirydd | 19 October 2017 |
|
|
||||
Scott Clifford | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Nicholas Couldrick | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
David Lewis | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Karen Baker | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Lee Marsden | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Nichola Poulton | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Anthony John Atkin | Ymddiriedolwr | 24 October 2019 |
|
|
||||
Jane Moreton | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|||||
Andrew William Rolfe | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|||||
NICHOLAS JOHN CLARKE | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
ANDREW JOHN COULDRICK | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|
||||
DAVID PRYOR | Ymddiriedolwr | 08 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.