ymddiriedolwyr THE CORNERSTONES FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1169145
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY MILLAR | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|||||
Petronella Tayamika Hughes | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
James Shaw | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Emma Carey | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|||||
Dr Anthony Lloyd | Ymddiriedolwr | 06 March 2019 |
|
|
||||
Stephen Reddy | Ymddiriedolwr | 04 December 2017 |
|
|
||||
Marcus Magee | Ymddiriedolwr | 17 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.