ymddiriedolwyr NORTHUMBRIA BLOOD BIKES
Rhif yr elusen: 1166689
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Wilks | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Lee Smith | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Alan Johnson | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Maria Burnett | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Michael Redpath | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
Jason Cooper | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
Stephen Winn | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||
Laura Taylor | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||
ALAN LESLIE KINGHORN | Ymddiriedolwr | 16 January 2017 |
|
|
||||
KIRSTY LAWRENCE | Ymddiriedolwr | 15 September 2016 |
|
|||||
SEAN STOREY | Ymddiriedolwr | 15 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.