ymddiriedolwyr CYMDEITHAS BOB OWEN
Rhif yr elusen: 507948
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (119 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARGRETA ELLIS | Cadeirydd | 09 April 2016 |
|
|
||||||
D Gareth Roberts | Ymddiriedolwr | 04 November 2023 |
|
|
||||||
dr Gruffudd Antur Edwards | Ymddiriedolwr | 04 November 2023 |
|
|
||||||
MEIRICK LLOYD DAVIES | Ymddiriedolwr | 09 April 2022 |
|
|||||||
Eluned Louise Evans | Ymddiriedolwr | 29 February 2020 |
|
|
||||||
Y Barch Gwenda Richards BAdd, BD | Ymddiriedolwr | 29 February 2020 |
|
|
||||||
JOHN TREFOR JONES | Ymddiriedolwr | 13 April 2019 |
|
|
||||||
ALUN EMANUEL | Ymddiriedolwr | 29 October 2016 |
|
|
||||||
ALUN JONES | Ymddiriedolwr | 09 April 2016 |
|
|
||||||
JOHN BENJAMIN LEWIS | Ymddiriedolwr | 20 April 2013 |
|
|
||||||
ANN CORKETT | Ymddiriedolwr | 23 March 2012 |
|
|
||||||
ELWYN WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MEL WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ELFED ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.