Hanes ariannol WATERMOOR HOUSE RCH
Rhif yr elusen: 1168947
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.44m | £1.50m | £1.56m | £1.36m | £1.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.39m | £1.43m | £1.39m | £1.37m | £1.64m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £343.89k | £261.79k | £327.57k | £310.15k | £373.45k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £58.87k | £81.55k | £65.04k | £2.44k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.01k | £3.81k | £11.87k | £1.11k | £3.99k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.43m | £1.44m | £1.47m | £1.30m | £1.33m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £590 | £780 | £586 | £396 | £1.70k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £58.87k | £81.55k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.38m | £1.43m | £1.39m | £1.37m | £1.64m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.13k | £6.92k | £0 | £0 | £10.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £3.05k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.