Dogfen lywodraethu BOUNCE FORWARD
Rhif yr elusen: 1170591
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 06 DEC 2016 AS AMENDED ON 01 AUG 2018 AMENDED ON 17 OCT 2018 as amended on 26 Sep 2019 as amended on 16 Jun 2020 as amended on 04 Jan 2021 as amended on 17 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE SUBJECT OF SKILLS TO REACH ONES FULL POTENTIAL.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.