ymddiriedolwyr AMBITION, ASPIRE, ACHIEVE
Rhif yr elusen: 1167816
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINE BOWDEN | Cadeirydd | 01 June 2016 |
|
|||||
Mark Stuart Perkins | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Helen Valentina Page | Ymddiriedolwr | 27 August 2020 |
|
|
||||
John Bergin | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
||||
David Burns | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
|
||||
STEVE CAMERON | Ymddiriedolwr | 27 June 2016 |
|
|
||||
KAREN ANDERSON AY | Ymddiriedolwr | 27 June 2016 |
|
|
||||
ILDIKO MELBA PALHAZY | Ymddiriedolwr | 27 June 2016 |
|
|
||||
SHARON KAUR | Ymddiriedolwr | 27 June 2016 |
|
|
||||
COLIN ANDREW GRAINGER | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||
SARAH RUIZ | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|||||
HAYDN POWELL | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.