ymddiriedolwyr BERWICK LITERARY FESTIVAL
Rhif yr elusen: 1168860
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Stephen George Platten | Cadeirydd | 15 July 2021 |
|
|||||||
Scott Sherrard | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||||
Sarah Lucy Baxandall | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||||
Valerie Margaret Bistram | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|||||||
Helen Wright | Ymddiriedolwr | 24 August 2022 |
|
|
||||||
Dr Nolan Dalrymple | Ymddiriedolwr | 18 May 2020 |
|
|
||||||
Michael Kenneth Gallico | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|||||||
LINDSAY JANE DALGLIESH CA | Ymddiriedolwr | 19 August 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.