Hanes ariannol GOD'S VINEYARD MINISTRIES
Rhif yr elusen: 1168046
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £511.21k | £547.68k | £551.95k | £562.03k | £606.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £467.71k | £455.90k | £396.80k | £525.39k | £596.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £363.59k | £547.68k | £551.95k | £562.03k | £514.70k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £82.40k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £65.23k | £0 | £0 | £0 | £91.55k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £120.18k | £455.90k | £74.60k | £146.96k | £157.43k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £344.53k | £0 | £7.61k | £378.43k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.50k | £3.50k | £3.50k | £7.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £5.43k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £3.00k | £0 | £314.60k | £0 | £439.32k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.