Hanes ariannol THE HERITAGE TRUST FOR THE NORTH WEST
Rhif yr elusen: 508300
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.33m | £1.17m | £1.15m | £1.85m | £1.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.30m | £1.21m | £1.06m | £1.73m | £1.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £780.19k | £263.26k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £179.81k | £38.60k | £42.28k | £161.87k | £117.86k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £900.04k | £895.58k | £234.62k | £1.27m | £1.75m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £82.21k | £98.79k | £705.19k | £263.26k | £58.20k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £146.99k | £140.56k | £158.20k | £156.51k | £0 | |
|
Incwm - Arall | £16.59k | £0 | £8.20k | £0 | £11.64k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £46.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £347.00k | £370.89k | £333.54k | £391.21k | £23.53k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £789.43k | £841.08k | £592.27k | £1.17m | £617.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.79k | £89.03k | £0 | £10.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £162.31k | £0 | £135.32k | £166.93k | £1.34m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.